ymddiriedolwyr ST. NICHOLAS' EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 228547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONWEN PAYNE | Cadeirydd | 15 July 2020 |
|
|
||||
GUY MITCHELL REID | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Brian Peacock | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
MICHAELA DAWN MARTIN | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Herr Thomas Braun | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
JOHN WAUGH MBE | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
ANNE TATE | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
ROBERT LEE JOBLING | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.