WEST KENT CEREBRAL PALSY GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity runs a playscheme for children with disabilities and their siblings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 24 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 24 Mehefin 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- WEST KENT KIDS (Enw gwaith)
- THE SPASTICS SOCIETY TUNBRIDGE WELLS AND TONBRIDGE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.51k | £3.81k | £1.65k | £15.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.42k | £5.33k | £4.39k | £7.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2009 | 14 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | 18 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 05 Medi 2008 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES AS AMENDED 12TH OCTOBER 1989, 11TH OCTOBER 1990 AND 30TH NOVEMBER 1994 AND AS AMENDED ON 29 APRIL 1997
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CARE, WELFARE INTERESTS, TREATMENT, EDUCATION, EMPLOYMENT AND ADVANCEMENT IN WEST KENT OF PERSONS WITH CEREBRAL PALSY OR OTHER DISABILITIES
Maes buddion
TUNBRIDGE WELLS AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window