Hanes ariannol THE MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH AND RELIEF FUND

Rhif yr elusen: 228634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £419.42k £427.65k £309.13k £1.01m £594.93k
Cyfanswm gwariant £683.55k £290.30k £438.48k £585.29k £596.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £39.50k £16.89k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £922.18k £502.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £10.18k £10.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £1.00k £3.00k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £71.78k £79.21k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £884.34k £466.51k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £565.09k £562.73k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £20.20k £33.98k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £13.57k £14.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0