ymddiriedolwyr HYDE WAR MEMORIAL TRUST (LOWER HIGHAM FARM)
Rhif yr elusen: 228670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (136 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Durkin | Cadeirydd | 18 November 2021 |
|
|
||||
Carole Longson | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Phil Chadwick | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Rilly Shibley Alam | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
RICHARD EKIN | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Susan Plackett | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
John Bell | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Susan Ellis | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Margaret Halliday | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Andrew Richardson | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Cllr Betty Affleck | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
||||
PETER AINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.