NORTHBROOK COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 228740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our charitable Trust typically supports Devon charities/organisations who focus on the care, education and training of children and young people under 25.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £186,825
Cyfanswm gwariant: £225,460

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Ebrill 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NORTHBROOK COMMUNITY HOME (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR ANDY CHAPMAN Cadeirydd 11 September 2009
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
David Law Ymddiriedolwr 29 November 2024
DEVON BUSINESS & EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jayne Elizabeth Maisey Ymddiriedolwr 10 February 2023
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Monica Mary Mortimer Ymddiriedolwr 10 February 2023
Dim ar gofnod
Tracy Adams Ymddiriedolwr 21 May 2021
HELE'S EDUCATIONAL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 100 diwrnod
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jonathan Boles Ymddiriedolwr 19 January 2019
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Heather Margaret Morgan Ymddiriedolwr 12 September 2014
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rupert Thistlethwayte Ymddiriedolwr 12 September 2014
Dim ar gofnod
Stephen John Bright Ymddiriedolwr 11 September 2009
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Andrew Lawrence Pearce Ymddiriedolwr 29 May 1998
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ruth Mary Saltmarsh Ymddiriedolwr 26 April 1991
NORTHBROOK COMMUNITY TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE NETHEREXE JOINT COUNCIL
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £235.97k £174.84k £218.49k £435.25k £186.83k
Cyfanswm gwariant £196.30k £219.54k £390.59k £187.00k £225.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.59k £6.32k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 24 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 24 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 02 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 02 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 19 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 23 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 14 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o 11 Davids Close
Sidbury
SIDMOUTH
EX10 0QS
Ffôn:
07552992139
Gwefan:

northbrookcommunitytrust.co.uk