Hanes ariannol KEPIER ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 228764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 14/06/2020 14/06/2021 14/06/2022 14/06/2023 14/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.73k £3.85k £3.79k £9.03k £6.94k
Cyfanswm gwariant £4.77k £8.29k £7.37k £7.76k £8.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A