Hanes ariannol HENRY SAMMAN'S HULL CHAMBER OF COMMERCE ENDOWMENT FUND

Rhif yr elusen: 228837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.94k £9.81k £10.46k £10.74k £11.89k
Cyfanswm gwariant £6.98k £3.24k £6.37k £3.28k £3.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A