Hanes ariannol BRITISH LICHEN SOCIETY
Rhif yr elusen: 228850
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £133.73k | £174.83k | £161.20k | £141.46k | £109.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.35k | £108.74k | £132.88k | £105.50k | £99.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £1.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.