CUMBRIA - CUMBERLAND FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES

Rhif yr elusen: 228857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trustees organise events which are publicised to the membership for their benefit and to generate funds towards the running of the Federation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £50,062
Cyfanswm gwariant: £72,552

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Medi 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WOMEN'S INSTITUTES CUMBERLAND FEDERATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kathleen Bowron Cadeirydd 14 June 2016
NORTH CUMBRIA METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
BEAUMONT PARISH HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Mandy Henderson Ymddiriedolwr 19 October 2023
Dim ar gofnod
Glynis Aspin Ymddiriedolwr 14 February 2023
Dim ar gofnod
Susan Addyman Ymddiriedolwr 14 June 2022
Dim ar gofnod
Dawn Eyre Ymddiriedolwr 28 March 2020
Dim ar gofnod
Ann Kirkpatrick Ymddiriedolwr 28 March 2020
Dim ar gofnod
Penny Coulthard Ymddiriedolwr 08 January 2019
Dim ar gofnod
Jennifer Baker Ymddiriedolwr 11 April 2017
Dim ar gofnod
Kris Longshaw Ymddiriedolwr 11 April 2017
Dim ar gofnod
SANDRA CLIFFORD Ymddiriedolwr 15 April 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £88.76k £34.49k £38.73k £42.30k £50.06k
Cyfanswm gwariant £87.22k £49.13k £47.82k £48.31k £72.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Ebrill 2021 159 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Ebrill 2021 159 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
UNKNOWN
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE BURSARIES FOR SENDING W.I. MEMBERS TO DENMAN COLLEGE COURSES.
Maes buddion
CUMBRIA
Hanes cofrestru
  • 27 Medi 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WI Office
Unit 12A
Clifford Court
Cooper Way
Parkhouse
CARLISLE
Ffôn:
01228521774