ymddiriedolwyr THE PORTISHEAD NAUTICAL TRUST
Rhif yr elusen: 228876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Felicity McPherson | Cadeirydd | 28 April 2015 |
|
|
||||
Alison Jayne Stone | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Conrad Martin Woodhead | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE MAY MARGERISON | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|
||||
PETER CHARLES DINGLEY-BROWN FCCA | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
COLIN CROSSMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.