Hanes ariannol CHARITY OF MARY BOOTH AND CECILY MARGARET BOOTH FOR A COMMON

Rhif yr elusen: 228881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.38k £1.45k £1.66k £1.93k £2.33k
Cyfanswm gwariant £2.96k £3.07k £1.49k £1.55k £1.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A