THE WEST YORKSHIRE POLICE LOANS FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve those in necessitious circumstances among serving or former members of the Force and their dependants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 29 Hydref 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 505514 THE WEST YORKSHIRE POLICE BENEVOLENT AND LOANS FUN...
- 01 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- 29 Hydref 2014: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE WEST YORKSHIRE CONSTABULARY LOANS FUND (Enw blaenorol)
- THE WEST YORKSHIRE METROPOLITAN POLICE LOANS FUND (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47 | £44 | £45 | £23 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £564 | £564 | £588 | £630 | £630 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 03 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 31 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 05 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 1 OCTOBER 1974 AS VARIED BY SCHEMES OF 6 MARCH 1985, 6 APRIL 1987 AND 15 MAY 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE INTEREST FREE LOANS TO OFFICERS WHO ARE SERVING IN ANY POLICE FORCE FOR THE TIME BEING AND FROM TIME TO TIME MAINTAINED FOR AN AREA WHICH INCLUDES ANY PART OF THE AREA OF THE FORMER WEST YORKSHIRE CONSTABULARY AND WHO ARE IN TEMPRARY FINANCIAL DIFFICULTY.
Maes buddion
AREA OF THE FORMER WEST YORKSHIRE CONSTABULARY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window