ymddiriedolwyr THE GRATRIX CHARITY FOR POOR PLUMBERS, GLASIERS, BRASSWORKERS, LEADWORKERS AND GAS FITTERS
Rhif yr elusen: 228916
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROWENA BIRCH | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|||||||||
DAVID COCKILL | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|||||||||
JENNIFER PLATT | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|||||||||
Dr CELIA HYNES | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|||||||||
DONALD BANCROFT FCA | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|||||||||
ROY HARDING | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|||||||||
MICHAEL DYBLE | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|||||||||
DAVID CARMICHAEL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.