NORTH WEST FRONTIER FELLOWSHIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
103 Health 108 Religious activities 201 Children 202 Elderly 204 People of a particular ethnic or racial origin 304 Provide human resources 306 Provide services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Pakistan
Llywodraethu
- 22 Mai 1967: Cofrestrwyd
- 15 Mawrth 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.25k | £6.38k | £75.10k | £78.53k | £109 | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.38k | £160.69k | £6.25k | £77.53k | £10.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 11 Mawrth 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 25 Gorffennaf 2016 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 25 Gorffennaf 2016 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 30 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 30 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 25 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | 28 Mehefin 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PRINICIPLES AND PRACTICE DATED 1960 AS AMENDED 7 AUG 1990
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT IS TO PREACH THE GOSPEL IN NORTH-WEST PAKISTAN, AND ADJACENT COUNTRIES
Maes buddion
WEST PAKISTAN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window