THE DONCASTER AND DISTRICT ASSOCIATION FOR THE VISUALLY IMPAIRED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY OPENS THE CENTRE TWO DAYS PER WEEK AND WELCOME VISUALLY IMPAIRED PEOPLE TO COME ALONG FOR LUNCH AND TO SOCIALISE. WE HAVE AN ENTERTAINMENT DAY EVERY LAST THURSDAY IN THE MONTH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Doncaster
Llywodraethu
- 01 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- DONCASTER AND DISTRICT ASSOCIATION FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZEL EDWARDS | Cadeirydd |
|
|
|||||
JANET WOOLLEY | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
DEREK EDWARDS | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
ANN MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAY WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81k | £882 | £3.26k | £703 | £1.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.06k | £2.35k | £6.05k | £4.07k | £3.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 DECEMBER 1891 AND CONSTITUTION ADOPTED 09 NOVEMBER 1971 AS AMENDED 9 JULY 1992, 11TH JULY 2002 AND 10 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE THE WELFARE OF PERSONS WHO ARE FOR THE TIME BEING CLASSIFIED AS EITHER BLIND OR VISUALLY IMPAIRED
Maes buddion
DONCASTER METROPOLITAN BOROUGH AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 LESLIE AVENUE
CONISBROUGH
DONCASTER
DN12 3PN
- Ffôn:
- 01302326397
- E-bost:
- lezahkered@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window