Hanes ariannol MISSIONARY SISTERS OF OUR LADY OF AFRICA (ALSO KNOWN AS THE WHITE SISTERS)
Rhif yr elusen: 228983
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £693.95k | £362.60k | £874.21k | £349.17k | £4.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £760.13k | £423.78k | £436.04k | £932.74k | £474.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £544.55k | N/A | £707.66k | N/A | £4.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £149.41k | N/A | £134.96k | N/A | £123.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £31.59k | N/A | £601 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £211.49k | N/A | £200.00k | N/A | £92.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £738.51k | N/A | £410.89k | N/A | £463.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.87k | N/A | £12.80k | N/A | £14.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £750 | N/A | £12.35k | N/A | £11.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.