Hanes ariannol THE COMPANY OF MERCHANT TAYLORS OF THE CITY OF YORK

Rhif yr elusen: 229067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.38k £99.85k £137.25k £88.09k £118.08k
Cyfanswm gwariant £84.75k £98.63k £92.95k £96.21k £98.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.64k £27.13k £5.63k N/A N/A