ARMITAGE WITH HANDSACRE WOMEN'S INSTITUTE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
womens institutue part of the national federation of womwns institutes monthly meetings held speakers and activities and outings organized for the bennifit of the members. Involved with local and county issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 03 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- 24 Ebrill 2009: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- WOMEN'S INSTITUTE - ARMITAGE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.58k | £2.36k | £2.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.88k | £2.78k | £3.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 15 Ionawr 2009 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 04 Chwefror 2009 | 462 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 20 Ionawr 2009 | 447 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 18 Tachwedd 2005 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES AS AMENDED 7 MARCH 1989
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSE OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION ARE TO ENABLE WOMEN WHO ARE INTERESTED IN ISSUES ASSOCIATED WITH RURAL LIFE, INCLUDING ARTS, CRAFTS AND SCIENCES, TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE, TO ADVANCE THEIR EDUCATION IN CITIZENSHIP, IN PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL, IN MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS AND IN ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, HANDICRAFTS, HOME ECONOMICS, HEALTH AND SOCIAL WELFARE. IT SEEKS TO GIVE WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH IT STANDS.
Maes buddion
ARMITAGE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window