Hanes ariannol THE CHARITY OF THE REGULAR CANONESSES OF THE ORDER OF THE HOLY SEPULCHRE OF OUR LORD
Rhif yr elusen: 229288
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £332.17k | £448.52k | £568.95k | £450.98k | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £313.26k | £324.69k | £390.05k | £3.71m | £21.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.66k | £8.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £395.93k | N/A | £246.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £4.63k | N/A | £3.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £157.68k | N/A | £738.14k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £10.70k | N/A | £70.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £377.42k | N/A | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £35.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £8.08k | N/A | £41.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £62.63k | N/A | £281.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £3.95k | N/A | £32.95k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £20.26m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.