ymddiriedolwyr THE LANCASHIRE WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 229325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN BOYD JACKSON | Cadeirydd | 09 July 2015 |
|
|
||||
Jimmy Thompson | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
James Robert Stanley Stocker | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Christopher Graham Davies | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Richard Trevor Betts | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Professor Sheila Pankhurst | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Gemma Wren | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Nicholas Williams | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
John Loder | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Joan Margaret Hunter | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Iqbal Hasan | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Professor Philip James | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Deborah Frances Shackleton | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|||||
Ross Duggan | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|||||
Hazel RYAN | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL WELLS | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.