Hanes ariannol YORK CIVIC TRUST
Rhif yr elusen: 229336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £684.15k | £564.24k | £355.23k | £369.05k | £464.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £615.14k | £652.03k | £400.05k | £376.23k | £487.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.03k | £10.10k | £2.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £209.39k | £105.90k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.20k | £33.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £200.61k | £192.71k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £229.19k | £231.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.76k | £429 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £45.69k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.79k | £588.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.36k | £63.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.77k | £11.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £16.38k | £36.94k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.53k | £27.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.