ymddiriedolwyr SCALEBY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 229364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Andrew Edgar | Cadeirydd | 31 March 2016 |
|
|
||||
Andrew David Alcock | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Nicola Susan Alcock | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Andrew John Hogg | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Michael James Fell | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Lynsey Carlyle | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Steven Scott | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Helen Utting | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
Terry Moore | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
Heather Margaret Pritchard | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
Gillian Moore | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
Dorothy Margaret Grieve | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.