INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION

Rhif yr elusen: 229476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The IPPF is both a service provider and an advocate of sexual and reproductive health and rights. With a worldwide network of 152 Member Associations and active in 172 countries.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Affganistan
  • Albania
  • Algeria
  • Angola
  • Anguilla
  • Antigwa A Barbuda
  • Ariannin
  • Armenia
  • Aruba
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belize
  • Benin
  • Bhwtan
  • Bolifia
  • Bosnia And Herzegovina
  • Botswana
  • Brasil
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Bwrwndi
  • Byrma
  • Cabo Verde
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Chile
  • Ciwba
  • Colombia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • De Affrica
  • Denmarc
  • Djibouti
  • Dominica
  • Ecwador
  • El Salvador
  • Ethiopia
  • Feneswela
  • Ffiji
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • Gabon
  • Gaiana
  • Georgia
  • Ghana
  • Gogledd Corea
  • Gogledd Iwerddon
  • Grenada
  • Guatemala
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Swazi
  • Gwlad Thai
  • Haiti
  • Hondwras
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Iran
  • Ireland
  • Israel
  • Jamaica
  • Japan
  • Kazakstan
  • Kiribati
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latfia
  • Lesotho
  • Libanus
  • Liberia
  • Lithwania
  • Macedonia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mecsico
  • Moldofa
  • Mongolia
  • Moroco
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Niger
  • Nigeria
  • Norwy
  • Pakistan
  • Panama
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Puerto Rico
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Samoa
  • São Tomé A Príncipe
  • Sbaen
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Somalia
  • Sri Lanka
  • St Kitts-nevis
  • St Lucia
  • St Vincent A Grenadines
  • Surinam
  • Sweden
  • Syria
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Tchad
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Tunisia
  • Twfalw
  • Uganda
  • Ukrain
  • Unol Daleithiau
  • Vanuatu
  • Wrwgwâi
  • Y Bahamas
  • Y Comoros
  • Yemen
  • Y Ffindir
  • Y Gambia
  • Ynysoedd Cook
  • Ynysoedd Solomon
  • Yr Aifft
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swdan
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Awst 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • I P P F (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kate Gilmore Cadeirydd 17 May 2020
Dim ar gofnod
Dr Rathnamala M Desai Ymddiriedolwr 04 September 2024
Dim ar gofnod
Ammar Al Salama Ymddiriedolwr 04 September 2024
Dim ar gofnod
Maria Perdomo Ymddiriedolwr 04 September 2024
Dim ar gofnod
Karina Vartanova Ymddiriedolwr 14 January 2024
Dim ar gofnod
Daren Paul Katigbak Ymddiriedolwr 14 January 2024
Dim ar gofnod
Rada Dimitrova Valchanova Ymddiriedolwr 14 January 2024
Dim ar gofnod
Patrick Mwebesa Ymddiriedolwr 08 June 2023
Dim ar gofnod
Jon Karleiv Andreas Lomoy Ymddiriedolwr 08 June 2023
Dim ar gofnod
Hayathe Ayeva Ymddiriedolwr 23 November 2022
Dim ar gofnod
Prof Rose-Marie Antoine Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Sami Natsheh Ymddiriedolwr 01 November 2020
Dim ar gofnod
Ulukbek Batyrgaliev Ymddiriedolwr 17 May 2020
Dim ar gofnod
Elizabeth Schaffer Ymddiriedolwr 17 May 2020
Dim ar gofnod
Isaac Adewole Ymddiriedolwr 17 May 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £131.09m £121.52m £119.96m £97.84m £97.34m
Cyfanswm gwariant £129.22m £116.71m £108.26m £100.21m £98.92m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £47.50m N/A £36.82m £23.31m £16.15m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £47.50m £55.30m N/A £2.25m £2.25m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £324.00k £48.03m £48.79m £46.32m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £56.05k £175.00k £65.04k £322.85k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £130.05m £120.36m £71.55m £47.94m £48.47m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £418.74k £167.00k £49.14k £554.32k £2.51m
Incwm - Arall £559.65k £497.00k £266.76k £228.33k £33.63k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £438.80k £146.87k £3.03m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £125.82m £114.19m £106.09m £99.13m £97.37m
Gwariant - Ar godi arian £3.18m £2.52m £2.17m £1.08m £1.47m
Gwariant - Llywodraethu £0 £1.00k £360.02k £518.75k £563.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £84.71m £79.83m £67.29m £64.66m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £3.00k £0 £0 £0
Gwariant - Arall £212.17k £0 £0 £0 £79.97k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £15.77m £14.64m £14.88m £14.84m £13.99m
Buddsoddiadau tymor hir £2.20m £2.04m £2.07m £2.19m £2.36m
Cyfanswm asedau £72.27m £72.27m £78.32m £80.02m £75.22m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £8.21m -£9.09m -£3.61m -£3.78m -£2.64m
Cyfanswm rhwymedigaethau £20.34m £17.91m £15.56m £16.71m £16.96m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
I P P F
4 NEWHAMS ROW
LONDON
SE1 3UZ
Ffôn:
02079398200
E-bost:
info@ippf.org