ymddiriedolwyr HODGKIN HOUSE LIMITED
Rhif yr elusen: 229485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Gordon Brian Gray | Cadeirydd | 21 November 2016 |
|
|
||||
Aneurin David Fathers | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Conradie-Faul | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|||||
Dr Susan Hooper | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Victoria Holderied-Milis | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Margaret Clements | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|||||
ROY WILLIAM DAVID DANIELS | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|
||||
JOHN DEREK ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.