Ymddiriedolwyr EAST SUSSEX FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES

Rhif yr elusen: 229488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susanna Way Cadeirydd 24 May 2021
Dim ar gofnod
Jane Stephens Ymddiriedolwr 23 September 2024
Dim ar gofnod
Gillian Valerie Norman Ymddiriedolwr 24 June 2024
Dim ar gofnod
Hilary Lewis Ymddiriedolwr 24 June 2024
THE SUSSEX ASSOCIATION FOR SPINA BIFIDA AND HYDROCEPHALUS
Derbyniwyd: Ar amser
THE SUSSEX ASSOCIATION FOR SPINA BIFIDA AND HYDROCEPHALUS
Derbyniwyd: Ar amser
MOIRA COOK Ymddiriedolwr 01 April 2024
EYE AND DISTRICT VOLUNTEER CENTRE CIO
Derbyniwyd: 10 diwrnod yn hwyr
JULIE GWYNETH ARIS Ymddiriedolwr 01 March 2023
THE EAST SUSSEX FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES CIO
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 247 diwrnod
Linda Jane Hayler Ymddiriedolwr 01 March 2022
THE EAST SUSSEX FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES CIO
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 247 diwrnod
EASTBOURNE AND DISTRICT PRESERVATION TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Audrey Lash Ymddiriedolwr 24 May 2021
THE EAST SUSSEX FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES CIO
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 247 diwrnod
GLENYS SUSAN DAVIES Ymddiriedolwr
EASTBOURNE GILBERT AND SULLIVAN SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE EAST SUSSEX FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES CIO
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 247 diwrnod