Hanes ariannol LIVERPOOL CORPORATION CITY JUSTICES POOR FUND OR THE LORD MAYOR'S NO 2 (CHARITY) ACCOUNT
Rhif yr elusen: 229539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/05/2019 | 25/05/2020 | 25/05/2021 | 25/05/2022 | 25/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.11k | £30.17k | £9.25k | £51.52k | £37.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.67k | £34.02k | £3.14k | £40.66k | £53.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.