HECKINGTON ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 229574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objective of the charity is to provide housing for poor people of at least 60 years of age resident in Heckington and certain defined villages

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £28,123
Cyfanswm gwariant: £22,954

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ionawr 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARY THOMAS Cadeirydd
HECKINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Sardeson Ymddiriedolwr 14 June 2018
THE PELL EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 565 diwrnod
HECKINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Michael A Hardy Ymddiriedolwr 18 August 2016
HECKINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Brenda Ward Ymddiriedolwr 06 October 2015
HECKINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Sally Pinchbeck Ymddiriedolwr 01 June 2013
HECKINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev CHRISTOPHER HARRINGTON Ymddiriedolwr 28 May 2012
HECKINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE SWATON COMMUNITY TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 292 diwrnod
POOR'S ALLOTMENTS (ALSO KNOWN AS HALE PARVA POOR GARDENS CHARITY)
Derbyniwyd: Ar amser
LAND RENTS OTHERWISE CHURCH FIELD OR CHURCH CLOSE
Derbyniwyd: Ar amser
POORS LAND HELPRINGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
MRS C LEAVISS Ymddiriedolwr
HECKINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.13k £25.91k £26.83k £32.21k £28.12k
Cyfanswm gwariant £24.96k £13.04k £32.82k £28.83k £22.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 30 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 30 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 10 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 10 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 10 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

10 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 09 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 09 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 06 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 07 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 St. Andrews Street
Heckington
SLEAFORD
NG34 9RE
Ffôn:
01529660852
Gwefan:

12StAndrewsStreet.HeckingtonSleaford.NG349RE