WIDEOPEN AND NORTH GOSFORTH ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate Daverson Hall, Open to the community to hire in order to advance community cohesion.The venue is used as a polling station. As well this the premises are used by :- Fitness Groups, Weight Management and lifestyle groups, Child development, Martial Arts, Community Socialising groups. The Charity is also raising money for the provision of Defibrillators for the locality.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £247 o 1 gontract(au) llywodraeth a £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
- WIDEOPEN AND NORTH GOSFORTH COMMUNITY ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACQUELINE MCRAE PHILIPSON | Cadeirydd | 09 August 2012 |
|
|
||||
PHILIP DODD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
David Watson | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.71k | £22.34k | £26.64k | £42.16k | £43.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.67k | £15.31k | £21.69k | £55.35k | £38.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £691 | £222 | £247 | £247 | £247 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.30k | £16.38k | £5.00k | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 18TH MAY, 1951 (AMENDED 15TH FEBRUARY, 1952) as amended on 29 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELL-BEING OF THE COMMUNITY RESIDENT IN WIDEOPEN NORTH GOSFORTH AND DISTRICT (HEREINAFTER CALLED "THE NEIGHBOURHOOD") BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY YOUTH AND ADULT ORGANISATIONS AND RESIDENTS IN A COMMON EFFORT TO FURTHER HEALTH, TO ADVANCE EDUCATION, TO PROVIDE FACILITIES FOR PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION, AND SOCIAL, MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT, AND TO FOSTER A COMMUNITY SPIRIT FOR THE ACHIEVEMENT OF THESE AND OTHER CHARITABLE OBJECTS. FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION.
Maes buddion
WIDEOPEN AND NORTH GOSFORTH AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Holmwood
Woodlands Park
North Gosforth
NEWCASTLE UPON TYNE
NE13 6PG
- Ffôn:
- 07484876956
- E-bost:
- contactus@daversonhall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window