Ymddiriedolwyr DRAYTON VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND CHARITY
Rhif yr elusen: 229616

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDERICK STEVENS | Cadeirydd | 16 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Brooks | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Ann Webb | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|
||||
Anthony Holmes | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Tamsin Meredith | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|||||
Sue Stevens | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
||||
SALLY DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.