Hanes ariannol THE BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 229642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.78m | £12.96m | £10.84m | £11.63m | £11.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.15m | £16.51m | £14.01m | £14.66m | £14.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £230.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £465.00k | £386.00k | £322.00k | £557.00k | £623.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.86m | £12.15m | £9.02m | £9.26m | £9.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £455.00k | £427.00k | £42.00k | £15.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.46m | £1.80m | £1.70m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.61m | £11.25m | £11.46m | £12.49m | £13.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.78m | £3.20m | £324.00k | £352.00k | £475.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £573.74k | £629.00k | £549.00k | £676.55k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £61.00k | £58.00k | £16.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £763.00k | £2.06m | £2.23m | £1.82m | £385.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.