ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE - HORDLE
Rhif yr elusen: 229798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Eileen Cashin | Cadeirydd | 03 August 2021 |
|
|||||
Georgina Hallett | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Sue Thurston | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Sue Graham | Ymddiriedolwr | 31 March 2024 |
|
|
||||
Jean Cooper | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Yvonne Marlow | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||
Carole Deacon | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||
MAUREEN COURTNEY | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|||||
JILL TAYLOR | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
WENDY PERKINS | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.