Hanes ariannol ST MARY'S PADDINGTON CHARITABLE TRUST AND OTHER RELATED CHARITIES

Rhif yr elusen: 229849
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £1.25m £1.02m £1.15m £1.55m £1.44m
Cyfanswm gwariant £968.42k £1.25m £1.98m £1.47m £1.68m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £715.00k £459.71k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £245.00k £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £1.08m £977.98k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £213.00k £74.02k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £1.16m £1.30m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £84.00k £103.69k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £1.09m £1.22m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £171.00k £198.88k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0