ymddiriedolwyr STRATTON ST MARGARET WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 229896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHLEEN JOYCE CATTELL | Cadeirydd | 08 May 2013 |
|
|
||||
Sharon Ann Tyler | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Shelagh Williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Brenda Joyce Broadbridge | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Shirley Gillard | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Angela Batten | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
SUE COVELL | Ymddiriedolwr | 20 March 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.