ymddiriedolwyr THE POOR FUND OF THE WORSHIPFUL COMPANY OF FAN MAKERS
Rhif yr elusen: 229911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rear Admiral Anthony Paul Hoddinott CB OBE | Cadeirydd | 25 February 2014 |
|
|
||||
DINESH NAIDU | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Antony John Robson | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Michael John Lakin | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Richard Philip King | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.