Hanes ariannol UNITED CHARITIES AND OTHERS
Rhif yr elusen: 229941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.90k | £3.53k | £5.90k | £22.58k | £24.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.22k | £3.65k | £4.83k | £17.02k | £23.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.20k | £1.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.