ymddiriedolwyr WILLIAM AND JOHN JONES TRUST
Rhif yr elusen: 229956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Mason | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Rev Clive Vivien Tucker | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
Gwyneth Pickering | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
COUNCILLOR MICHAEL MORRIS | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|||||
Ian V Roberts | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
MR ANTHONY WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.