Hanes ariannol THE LICENSED TRADE CHARITY
Rhif yr elusen: 230011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.43m | £23.68m | £21.54m | £23.37m | £25.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.77m | £23.67m | £23.18m | £22.52m | £23.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.35m | £5.72m | £5.85m | £6.77m | £6.86m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £544.42k | £18.52k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £457.83k | £61.53k | £1.25m | £629.44k | £292.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £379.46k | £657.97k | £274.25k | £407.35k | £697.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.94m | £21.35m | £18.14m | £20.94m | £22.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.61m | £1.60m | £1.11m | £1.09m | £1.14m | |
|
Incwm - Arall | £52.13k | £0 | £771.44k | £306.02k | £200.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £723 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.81m | £22.46m | £22.23m | £21.48m | £22.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £959.75k | £1.21m | £947.73k | £1.03m | £990.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £509.04k | £104.30k | £47.01k | £50.04k | £66.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £604.10k | £733.36k | £565.21k | £556.37k | £498.86k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.