THE ALDEBURGH FESTIVAL ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education of the public in music and the arts at a high standard.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Suffolk
Llywodraethu
- 22 Medi 1972: Cofrestrwyd
- 15 Ebrill 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24k | £4 | £1.09k | £2.71k | £3.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £501 | £721 | £1.09k | £2.72k | £3.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 03 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 06 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 16 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1948 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 15 AUGUST 1976 AND 22ND OCTOBER 1996 AS AMENDED ON 02 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION IS THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MUSIC AND THE ARTS AT A HIGH STANDARD, AND IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT, BUT WITHOUT PREJUDICE TO ITS GENERALITY, THE ASSOCIATION MAY: (A) ORGANIZE, PROMOTE OR SUPPORT LECTURES, PERFORMANCES, DEMONSTRATIONS, EXHIBITIONS, EDUCATIONAL AND OTHER SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES, IN ALL OF WHICH THE ASSOCIATION SHALL AIM AT A HIGH STANDARD OF EXECUTION; (B) ASSIST AND SUPPORT IN THE PROMOTION AND ORGANIZATION OF FESTIVALS OF MUSIC AND ART AND IN PARTICULAR THE ALDEBURGH FESTIVAL OF MUSIC AND THE ARTS FOR ARTISTIC AND EDUCATIONAL PURPOSES; (C) CO-OPERATE WITH, ASSIST AND SUPPORT ALDEBURGH MUSIC AND ITS GROUP MEMBERS FOR ARTISTIC AND EDUCATIONAL PURPOSES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1972 : Cofrestrwyd
- 15 Ebrill 2021 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window