Hanes ariannol THE ENGLISH BENEDICTINE ORDER OF OULTON ABBEY NEAR STONE, STAFFS

Rhif yr elusen: 230096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.26m £2.77m £2.49m £2.60m £2.94m
Cyfanswm gwariant £2.35m £2.46m £2.55m £3.03m £3.41m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.68m £1.73m £606.84k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £93.15k £8.82k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £10.73k £14.30k £4.15k £3.57k £4.22k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £267 £1.03k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.22m £2.48m £2.45m £2.55m £2.90m
Incwm - Gwaddolion £0 £14.30k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £23.34k £29.61k £34.83k £27.76k £27.14k
Incwm - Arall £2.98k £245.08k £0 £17.32k £10.25k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.35m £2.46m £2.54m £3.02m £3.41m
Gwariant - Ar godi arian £2.36k £1.70k £4.20k £0 £4.93k
Gwariant - Llywodraethu £19.65k £54.18k £6.33k £6.97k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £2.36k £1.70k £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £14.68k £0