THE ROTHSCHILD FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A general grant making charitable trust
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1138145 THE ROTHSCHILD FOUNDATION
- 01 Mai 1964: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- CARITAS (Enw blaenorol)
- MR JAMES A DE ROTHSCHILD'S CHARITABLE SETTLEMENT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £893.76k | £260.79k | £198.19k | £192.81k | £165.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £857.75k | £785.71k | £1.39m | £1.37m | £386.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 20 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 20 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 22 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 22 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 30 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 30 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 17 Awst 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 17 Awst 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 05 Chwefror 2007 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 22 Rhagfyr 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEEDS OF SETTLEMENT DATED THE 30TH JULY 1956 AND THE 15TH DECEMBER 1961
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES OR CHARITABLE INSTITUTIONS WITHIN OR OUTSIDE THE UNITED KINGDOM AND IN SUCH MANNER AND SUCH PROPORTIONS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window