ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE - PARBOLD
Rhif yr elusen: 230238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNA ASHCROFT | Cadeirydd | 01 December 2013 |
|
|
||||
ANNE RAWLINSON | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Helen France Mrs | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Sheila Rudd | Ymddiriedolwr | 03 January 2017 |
|
|
||||
Sylvia Janet Wright | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
LENA SEED | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.