Hanes ariannol MIDDLETON RAILWAY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 230387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (120 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.85k | £173.52k | £73.04k | £144.18k | £134.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £193.87k | £210.67k | £148.27k | £100.96k | £155.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.20k | N/A | £10.00k | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.