ymddiriedolwyr ETCHING HILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 230436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Devey | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|||||
Rachel Allen Dickinson | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Trevor Burke | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
MARY DAVIS | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Justin Paul Johnson | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Glenys Gillian Richards | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|||||
Terrence Roy Workman | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Dave Cotton | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.