Hanes ariannol WOMEN'S INSTITUTE - DUNCHURCH AND THURLASTON

Rhif yr elusen: 230469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.47k £21.14k £8.65k £14.50k £11.70k
Cyfanswm gwariant £14.46k £7.41k £17.25k £12.46k £17.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.05k N/A N/A N/A