ymddiriedolwyr BURGH BY SANDS PUBLIC HALL
Rhif yr elusen: 230483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas John Waterfield | Cadeirydd | 13 October 2022 |
|
|
||||
Robin Angela Pearson | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Amy Mandale | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Vivienne Dawn Stonebridge | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Marian Elizabeth Parkinson | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Stephanie Janet Hazelhurst | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
BEVERLEY CASTLE | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
PAMELA BAINBRIDGE | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
MARGARET HODGSON | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.