YORKSHIRE MINERS' WELFARE CONVALESCENT HOMES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of convalescent facilities to persons who are or have been employed in the coal industry, or allied activities, within Yorkshire and their wives, husbands, and dependant relatives and also widows, widowers and necessitous relatives of deceased persons (qualifying as above). The charity currently operates a convalescent home - Lynwood - in Scarborough.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barnsley
- Dinas Leeds
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
- YMWCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID PICKERING | Cadeirydd | 23 June 2016 |
|
|
||||
Heather Alison Wade | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Dene Coupland | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Dale Longley | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
REVEREND CANON IAN GASKELL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.66k | £123.95k | £123.64k | £211.31k | £227.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £385.17k | £288.56k | £287.30k | £408.96k | £499.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £17.72k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 25/07/2000 AS AMENDED BY SCHEME DATED 16/12/2002 AS AMENDED ON 09/09/2008 AS AMENDED ON 14/06/2011 AS AMENDED ON 14 JUN 2016 AS AMENDED ON 01 JUL 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF CONVALESCENT FACILITIES IN ONE OR MORE CONVALESCENT HOMES FOR THE BENEFIT OF PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN EMPLOYED IN THE AREA OF THE CHARITY EITHER IN THE COAL INDUSTRY OR IN ACTIVITIES ALLIED TO THOSE OF THE COAL INDUSTRY AND THEIR WIVES, HUSBANDS AND DEPENDANT RELATIVES AND THE WIDOWS, WIDOWERS AND NECESSITOUS RELATIVES OF DECEASED PERSONS WHO WERE IN THEIR LIFETIME EMPLOYED AS AFORESAID
Maes buddion
ANY AREA WHICH FORMALLY AT ANY TIME WAS COMPRISED WITHIN ANY OF THE YORKSHIRE AREAS OF THE NATIONAL COAL BOARD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Thornycroft Centre
Halfpenny Lane
Pontefract
West Yorkshire
WF8 4AY
- Ffôn:
- 01977703384
- E-bost:
- rick.otoole@ciswo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window