THE CUTLER (SILKSTONE) AND OTHER CHARITIES

Rhif yr elusen: 230691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

relief of poverty in Silkstone parish of Barnsley

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £24
Cyfanswm gwariant: £60

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnsley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Awst 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CUTLERS CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Barber Ymddiriedolwr 28 June 2022
MBEDZA PROJECTS SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser
TOWN SCHOOL FOUNDATION WITH CLARKSON'S ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE COMMON ALLOTMENTS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Keith Farrow Ymddiriedolwr 28 June 2022
TOWN SCHOOL FOUNDATION WITH CLARKSON'S ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE COMMON ALLOTMENTS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Peter Alliott Ymddiriedolwr 23 January 2019
BARNSLEY AND DISTRICT DYSLEXIA ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
BARNSLEY DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
THE COMMON ALLOTMENTS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
TOWN SCHOOL FOUNDATION WITH CLARKSON'S ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTH YORKSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
MERYL LIDDELL Ymddiriedolwr 04 February 2015
THE COMMON ALLOTMENTS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
TOWN SCHOOL FOUNDATION WITH CLARKSON'S ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICK DIMELOW SMITH Ymddiriedolwr
TOWN SCHOOL FOUNDATION WITH CLARKSON'S ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE COMMON ALLOTMENTS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £38 £38 £32 £29 £24
Cyfanswm gwariant £40 £0 £5 £60 £60
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 16 AUGUST 1940
Gwrthrychau elusennol
GENERAL BENEFIT OF THE POOR
Maes buddion
ANCIENT TOWNSHIP OF SILKSTONE
Hanes cofrestru
  • 28 Awst 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
32 Broad Gates
Silkstone
Barnsley
S75 4HD
Ffôn:
07757997927
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael