PROVINCIAL GRAND MASTER'S (SURREY) FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes,Education and Training,Disability,Relief of Proverty,Accomodation and Housing ,Medical/Health/Training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 20 Medi 1963: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- PGM FUND (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.42k | £451.46k | £111.70k | £201.58k | £103.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £250.10k | £458.50k | £151.44k | £204.69k | £111.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 22 Chwefror 2012 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 22 Chwefror 2012 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 02 Awst 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 24 Awst 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
BYE LAWS
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING IMMEDIATE RELIEF FOR URGENT CASES OF DISTRESS IN THE PROVINCE AND FOR ADDITIONAL RELIEF FOR CASES WHICH THE PROVINCIAL CHARITY FUND CANNOT ADEQUATELY ASSIST.
Maes buddion
SURREY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window