Hanes ariannol THE PROVINCIAL GRAND LODGE OF HERTFORDSHIRE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 230714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.40k £50.33k £57.98k £103.29k £73.03k
Cyfanswm gwariant £46.43k £40.24k £78.29k £61.87k £72.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A