DARSHAM VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides facilities for local clubs, groups & others.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 24 Medi 1963: Cofrestrwyd
- DARSHAM VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- DARSHAM VILLAGEHALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Jayne Robinson | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Rebecca Clare Ling | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
PHILIP WILLIAM ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
RONALD CHARLES CLARK | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
ALAN HOLLAND | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Annie Mcphail | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Heather Ballantine | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Jill Edwards | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
MICHAEL SHIPP | Ymddiriedolwr | 12 March 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.62k | £8.09k | £18.48k | £19.70k | £22.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.65k | £8.41k | £23.47k | £26.07k | £24.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £64 | £100 | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 13/10/1953 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13/05/2013 as amended on 08 Jul 2024 as amended on 15 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF DARSHAM AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Darsham Village Hall
Cheyney Green
Darsham
SAXMUNDHAM
Suffolk
IP17 3FA
- Ffôn:
- 07583561573
- E-bost:
- info@darshamvillagehall.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window